GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
Informe ejecutivo de GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA HUERTA SAN ANTONIO SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 08/01/2014 | |
INMOBILIARIA HUERTA SAN ANTONIO SA | Consejero | 08/01/2014 | |
URBANIZACIONES LA DEHESILLA DE MONTIJO SL | Secretario | 22/08/2013 | |
URBANIZACIONES LA DEHESILLA DE MONTIJO SL | Consejero Delegado | 22/08/2013 | |
URBANIZACIONES LA DEHESILLA DE MONTIJO SL | Consejero | 22/08/2013 | |
INMOBILIARIA TECVIEX 2006 SL | Administrador Solidario | 16/09/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
Empresa: INMOBILIARIA HUERTA SAN ANTONIO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Carmona Pla Luis Maria
- Gomez Nuñez Alfonso
- Lopez Gonzalez Bartolome
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 221, S 8, H BA 1326, I/A 7 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-06
Consejero Delegado
- Carmona Pla Luis Maria
- Gomez Nuñez Alfonso
- Lopez Gonzalez Bartolome
Consejero
- Carmona Pla Luis Maria
- Gomez Nuñez Alfonso
- Gomez Nuñez Alfonso
- Lopez Gonzalez Bartolome
- Lopez Gonzalez Bartolome
Presidente
Secretario
- Gomez Nuñez Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165 , F 213, S 8, H BA 8928,BA , I/ 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-06
Empresa: INMOBILIARIA TECVIEX 2006 SL
Administrador Solidario
- Carmona Pla Luis Maria
- Duran Martinez Felipe
- Gomez Nuñez Alfonso
- Sanchez Trancon Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 375 , F 198, S 8, H BA 17723, I/A 3 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-06
Información de GOMEZ NUÑEZ ALFONSO
Mostramos los datos de GOMEZ NUÑEZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ NUÑEZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos