GOMEZ MUÑOZ PEDRO
Informe ejecutivo de GOMEZ MUÑOZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ MUÑOZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFONSO VIII 26 SL | Administrador Unico | 27/12/2018 | |
TALLERES GOMEZ & PALOMO SL | Socio Unico | 11/08/2017 | |
TALLERES GOMEZ & PALOMO SL | Administrador Unico | 09/08/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MUÑOZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MUÑOZ PEDRO
Empresa: LENZASOLIA SL
Administrador Mancomunado
- De La Torre Gonzalez Jose Antonio
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15085 , F 110, S 8, H M 251920, I/A 4 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: ALFONSO VIII 26 SL
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22501 , F 17, S 8, H M 402095, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ELECTRICIDAD GOMEZ Y VALVERDE SL
Apoderado
- Gomez Muñoz Pedro
- Gonzalez Jimenez Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18615 , F 159, S 8, H M 323858, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-28
Empresa: TALLERES GOMEZ & PALOMO SL
Socio Único
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18494 , F 57, S 8, H M 321296, I/A 5 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: TALLERES GOMEZ & PALOMO SL
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18494 , F 57, S 8, H M 321296, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: TALLERES GOMEZ & PALOMO SL
Administrador Solidario
- Gomez Muñoz Pedro
- Palomo Romero Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18494 , F 57, S 8, H M 321296, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-28
Empresa: AVINATAN P. I. A. SL
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26839 , F 114, S 8, H M 483675, I/A 7 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: AVINATAN P. I. A. SL
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26839 , F 114, S 8, H M 483675, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Empresa: POSADA DE TARAVILLO SL
Liquidador
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8389, L 5679, F 53, S 8, H V 111694, I/A 3 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Empresa: POSADA DE TARAVILLO SL
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Pedro
Liquidador
- Gomez Muñoz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8389, L 5679, F 53, S 8, H V 111694, I/A 3 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-46
Información de GOMEZ MUÑOZ PEDRO
Mostramos los datos de GOMEZ MUÑOZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MUÑOZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos