GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
Informe ejecutivo de GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIMUBIO SL | Administrador Solidario | 24/03/2022 | |
SERVEIS DE NETEJA DIAMANT SL | Secretario | 29/03/2019 | |
QUATRE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL | Secretario | 28/03/2019 | |
QUATRE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2019 | |
QUATRE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL | Consejero Delegado | 28/03/2019 | |
QUATRE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL | Consejero | 28/03/2019 | |
ALBERTO KAMIKAZE TATTOO SL | Apoderado Solidario | 14/03/2019 | |
EXTTEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL | Secretario | 15/02/2019 | |
EXTTEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2019 | |
EXTTEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL | Consejero Delegado | 15/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
Empresa: CLUB ESTUDIANTES SA DEPORTIVA
Consejero
- Arranz Martin Cesar Mariano
- Bufala Perez Miguel Angel
- Carrero Nuñez De Arenas Enrique
- Club Estudiantes De Baloncesto
- Franco Fernandez Eduardo
- Fundacion Estudiantes
- Galindo Perdiguero Fernando
- Gomez Muñoz Alberto
- Martinez Capdevila Juan
- Olivenza Castellano Vicente
- Panduro Panadero Miguel Angel
- Sagi Vela Lopez Marta
- Triana Gracian Ignacio
- Vinuesa Mayoral Eduardo
Presidente
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 75, S 8, H M 55091, I/A 86 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: MIMUBIO SL
Administrador Solidario
- Gomez Muñoz Alberto
- Gomez Muñoz Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 73, S 8, H TO 44637, I/A 1 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-45
Empresa: CLUB ESTUDIANTES SA DEPORTIVA
Consejero
- Arranz Martin Cesar Mariano
- Bufala Perez Miguel Angel
- Carrero Nuñez De Arenas Enrique
- Club Estudiantes De Baloncesto
- Franco Fernandez Eduardo
- Fundacion Estudiantes
- Galindo Perdiguero Fernando
- Gomez Muñoz Alberto
- Martinez Capdevila Juan
- Olivenza Castellano Vicente
- Panduro Panadero Miguel Angel
- Sagi Vela Lopez Marta
- Triana Gracian Ignacio
- Vinuesa Mayoral Eduardo
Presidente
Representante
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3236 , F 70, S 8, H M 55091, I/A 81 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: SERVEIS DE NETEJA DIAMANT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 80, S 8, H T 8049, I/A 12 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Moreno Jose Luis
- Gomez Muñoz Alberto
- Gomez Muñoz David Oscar
Consejero Delegado
- Gomez Muñoz Alberto
Consejero
- Gomez Moreno Jose Luis
- Gomez Muñoz Alberto
- Gomez Muñoz David Oscar
Presidente
Secretario
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 40, S 8, H T 54175, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-43
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3134 , F 40, S 8, H T 54175, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-43
Empresa: ALBERTO KAMIKAZE TATTOO SL
Apoderado Solidario
- Gomez Higuera Santos
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 90, S 8, H TO 41169, I/A 2 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-45
Empresa: EXTTEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Moreno Jose Luis
- Gomez Muñoz Alberto
- Gomez Muñoz David Oscar
Consejero Delegado
- Gomez Muñoz Alberto
Consejero
- Gomez Moreno Jose Luis
- Gomez Muñoz Alberto
- Gomez Muñoz David Oscar
Presidente
Secretario
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18127 , F 221, S 8, H M 313618, I/A 15 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: ANUL LIMPIEZAS ECOLOGICAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27666 , F 177, S 8, H M 498581, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
- Gomez Muñoz Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38988 , F 83, S 8, H B 334247, I/A 4 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ MUÑOZ ALBERTO
Mostramos los datos de GOMEZ MUÑOZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MUÑOZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos