GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS ELBA SL | Presidente | 09/02/2015 | 16/11/2016 |
CONSERVAS ELBA SL | Consejero | 09/02/2015 | 16/11/2016 |
CONSERVERA CASTREÑA SA | Consejero | 22/06/2013 | 09/06/2015 |
CONSERVERA CASTREÑA SA | Presidente | 22/06/2013 | 09/06/2015 |
CONSERVERA CASTREÑA SA | Apoderado Mancomunado | 22/06/2013 | 09/06/2015 |
CONSERVERA CASTREÑA SA | Secretario | 22/06/2013 | |
CONSERVERA CASTREÑA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
Empresa: CONSERVAS ELBA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Anglada Blanquer Agustin
- Gomez Muela Angel-maria
Presidente
- Gomez Muela Angel-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1125 , F 153, S 8, H S 29612, I/A 6 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Muela Angel-maria
- Turuelo Vazquez Sergio
- Vazquez Puente Abel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 146, S 8, H S 5632, I/A 17 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Consejero
- Gomez Muela Angel-maria
- Iriberri Prada Maria Jose
- Turuelo Vazquez Sergio
- Vazquez Puente Abel
Presidente
- Gomez Muela Angel-maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 146, S 8, H S 5632, I/A 15 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-39
Empresa: CONSERVAS ELBA SL
Consejero
- Aguirre Fernandez De Arroyabe Victor Manuel
- Anglada Blanquer Agustin
- Gomez Muela Angel-maria
- Ruiz De Azua Esturo Maria Elena
Presidente
- Gomez Muela Angel-maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 1, S 8, H S 29612, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Muela Angel-maria
- Turuelo Vazquez Sergio
- Vazquez Puente Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 133, S 8, H S 5632, I/A 10 (22/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Presidente
- Gomez Muela Angel-maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 133, S 8, H S 5632, I/A 9 (22/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Consejero
- Gomez Muela Angel-maria
- Iriberri Prada Maria Jose
- Turuelo Vazquez Sergio
- Vazquez Puente Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 132, S 8, H S 5632, I/A 8 (22/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-39
Empresa: CONSERVERA CASTREÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gil Olivan Victorino
- Gomez Muela Angel-maria
- Vazquez Puente Abel
Consejero
- Gil Olivan Victorino
- Gomez Muela Angel-maria
- Vazquez Puente Abel
Presidente
Secretario
- Gomez Muela Angel-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 132, S 8, H S 5632, I/A 8 (22/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-39
Información de GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MUELA ANGEL-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos