GOMEZ MORALES JAVIER
Informe ejecutivo de GOMEZ MORALES JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MORALES JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMERICAN CARS INVESTMENTS SL | Socio Unico | 05/03/2020 | |
AMERICAN CARS INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 05/03/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MORALES JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MORALES JAVIER
Empresa: RM MECANICA CHAPA Y PINTURA SL
Administrador Unico
- Gomez Morales Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23369 , F 175, S 8, H M 419177, I/A 4 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: AMERICAN CARS INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Gomez Morales Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40323 , F 110, S 8, H M 716363, I/A 1 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: AMERICAN CARS INVESTMENTS SL
Socio Único
- Gomez Morales Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40323 , F 110, S 8, H M 716363, I/A 1 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: RM MECANICA CHAPA Y PINTURA SL
Administrador Unico
- Gomez Morales Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23369 , F 174, S 8, H M 419177, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: JYA CARROCERIAS SL
Administrador Unico
- Gomez Morales Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23735 , F 68, S 8, H M 425993, I/A 2 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Información de GOMEZ MORALES JAVIER
Mostramos los datos de GOMEZ MORALES JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MORALES JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos