GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
Informe ejecutivo de GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES INSULARES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2024 | |
RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL | Apoderado Mancomunado | 08/04/2024 | |
RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL | Apoderado Solidario | 10/07/2023 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado Mancomunado | 23/02/2021 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2021 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado | 13/08/2020 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado Solidario | 10/06/2019 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2019 | |
COMPLEMENTOS DEL AUTOMOVIL SL | Apoderado Mancomunado | 23/05/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
Empresa: RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
- Perez Cruz Nuria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 40, S 8, H TF 69886, I/A 7 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
- Martin Chavez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 40, S 8, H TF 69886, I/A 7 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: AUTOMOVILES INSULARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 137, S 8, H TF 3993, I/A 69 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: AUTOMOVILES INSULARES SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
Apoderado Solidario
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 137, S 8, H TF 3993, I/A 69 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: AUTOMOVILES INSULARES SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
- Perez Cruz Nuria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 136, S 8, H TF 3993, I/A 68 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: AUTOMOVILES INSULARES SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
- Perez Cruz Nuria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 136, S 8, H TF 3993, I/A 68 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-38
Empresa: RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL
Apoderado Solidario
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 39, S 8, H TF 69886, I/A 4 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Empresa: RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
Apoderado Solidario
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Martin Chavez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 38, S 8, H TF 69886, I/A 3 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Empresa: RESIDENCIAS ESMERALDA DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
- Martin Chavez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3850 , F 38, S 8, H TF 69886, I/A 2 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-38
Empresa: AUTOMOVILES INSULARES SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
Apoderado Solidario
- Gomez Mora Miguel Ruyman
- Lopez De La Rosa Vanesa Ainoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444 , F 136, S 8, H TF 3993, I/A 65 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-38
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN
Mostramos los datos de GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MORA MIGUEL RUYMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos