GOMEZ MASANA BERNARDO
Informe ejecutivo de GOMEZ MASANA BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ MASANA BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA PALINURO SA | Administrador Solidario | 10/07/2020 | |
INMOBILIARIA PALINURO SA | Administrador Solidario | 20/09/2017 | |
COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL | REPR.143 RRM | 26/09/2011 | |
INMOBILIARIA PALINURO SA | Administrador Solidario | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MASANA BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MASANA BERNARDO
Empresa: INMOBILIARIA PALINURO SA
Administrador Solidario
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24674 , F 176, S 8, H B 75375, I/A 10 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Empresa: INMOBILIARIA PALINURO SA
Administrador Solidario
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24674 , F 175, S 8, H B 75375, I/A 9 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-08
Empresa: GRAFOS SA ARTE SOBRE PAPEL
Administrador Solidario
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 168, S 8, H B 83437, I/A 90 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Empresa: GRAFOS SA ARTE SOBRE PAPEL
Administrador Solidario
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 161, S 8, H B 83437, I/A 82 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Empresa: GRAFOS SA ARTE SOBRE PAPEL
Administrador
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43543 , F 161, S 8, H B 83437, I/A 80 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Empresa: GRAFOS SA ARTE SOBRE PAPEL
Consejero Delegado
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
Consejero
- AURICA XXI SCR SA
- Gomez Masana Bernardo
- Gomez Masana Jose Maria
- HOBALEAR SA
PRES.EJECUT.
- Gomez Masana Bernardo
REPR.143 RRM
V-PRE.EJECUT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35008 , F 86, S 8, H B 83437, I/A 67 N (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-08
Empresa: FOINSA EDIFILM SL
REPR.143 RRM
- Gomez Masana Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 125, S 8, H B 256668, I/A 16 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Empresa: COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Gomez Masana Bernardo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40262 , F 100, S 8, H B 137748, I/A 14 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Masana Bernardo
- Margarita Lomker Suhr
- Ramirez Gonzalez Antonio
- Ramoneda Molins Marta
- Serrano Balasch Oriol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40262 , F 100, S 8, H B 137748, I/A 14 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: LLIBRERIA DEL RAVAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gomez Masana Bernardo
- Margarita Lomker Suhr
- Ramirez Gonzalez Antonio
- Serrano Balasch Oriol
Presidente
Secretario
Vocal
- Ramirez Gonzalez Antonio
- Margarita Lomker Suhr
- Gomez Masana Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 58, S 8, H B 136040, I/A 19 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ MASANA BERNARDO
Mostramos los datos de GOMEZ MASANA BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MASANA BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos