GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISTODIAGNOSTICOS DR. LUNA SL | Administrador Unico | 27/09/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Liquidador
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39058 , F 54, S 8, H B 340066, I/A 3 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Liquidador
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39058 , F 54, S 8, H B 340066, I/A 3 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: HISTODIAGNOSTICOS DR. LUNA SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902, L 815, F 80, S 8, H MA 26327, I/A 4 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: HISTODIAGNOSTICOS DR. LUNA SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902, L 815, F 80, S 8, H MA 26327, I/A 4 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: SERVICIO TECNICO MONTERO SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26568 , F 77, S 8, H B 106330, I/A 6 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: SERVICIO TECNICO MONTERO SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26568 , F 75, S 8, H B 106330, I/A 4 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Empresa: HISTODIAGNOSTICOS DR. LUNA SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902, L 815, F 80, S 8, H MA 26327, I/A 3 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-29
Empresa: HISTODIAGNOSTICOS DR. LUNA SL
Administrador Unico
- Gomez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1902, L 815, F 80, S 8, H MA 26327, I/A 3 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-29
Información de GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTINEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos