GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITY OFICIA SL | Apoderado | 06/07/2023 | |
QUALITY SERVICIOS E IMAGEN SL | Apoderado | 12/09/2022 | |
BIODIVERSIA TEJADILLA SL | Socio Unico | 24/11/2020 | |
BIODIVERSIA TEJADILLA SL | Administrador Unico | 24/11/2020 | |
BIODIVERSIA VALERIA SL | Socio Unico | 24/11/2020 | |
BIODIVERSIA VALERIA SL | Administrador Unico | 24/11/2020 | |
ARQUO DESIGN ESPACIOS ALTERNATIVOS SL | Socio Unico | 21/02/2019 | |
ARQUO DESIGN ESPACIOS ALTERNATIVOS SL | Administrador Unico | 21/02/2019 | |
SEEWEG 3 SL | Apoderado Solidario | 30/04/2018 | |
ASTIGITAS SL | Socio Unico | 11/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Empresa: QUALITY OFICIA SL
Apoderado
- Gomez Martin Miguel Angel
- Toribio Luque Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 108, S 8, H M 761892, I/A 2 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: QUALITY SERVICIOS E IMAGEN SL
Apoderado
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31399 , F 65, S 8, H M 565179, I/A 7 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Empresa: BIODIVERSIA VALERIA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6950 , F 1, S 8, H SE127836, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Empresa: BIODIVERSIA VALERIA SL
Socio Único
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6950 , F 1, S 8, H SE127836, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Empresa: BIODIVERSIA TEJADILLA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6949 , F 180, S 8, H SE127826, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Empresa: BIODIVERSIA TEJADILLA SL
Socio Único
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6949 , F 180, S 8, H SE127826, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-41
Empresa: SPAI INNOVA ASTIGITAS SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5732 , F 35, S 8, H SE 27330, I/A 20 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-41
Administrador Unico
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38783 , F 178, S 8, H M 689539, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Socio Único
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38783 , F 178, S 8, H M 689539, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: SEEWEG 3 SL
Apoderado Solidario
- Gomez Espriu Maria Del Mar
- Gomez Martin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46337 , F 214, S 8, H B 516872, I/A 2 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos