GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO SA | Consejero | 19/04/2024 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10723, L 8003, F 93, S 8, H V 189461, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-46
Empresa: ACCION SONIDO SL
Liquidador
- Gomez Martin Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10828 , F 103, S 8, H M 171054, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: ACCION SONIDO SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10828 , F 103, S 8, H M 171054, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: ESTART 2010 HOSTELERIA SL
Liquidador
- Gomez Martin Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27627 , F 154, S 8, H M 497861, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: ESTART 2010 HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27627 , F 154, S 8, H M 497861, I/A 2 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Empresa: ESTART 2010 HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27627 , F 152, S 8, H M 497861, I/A 1 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER
Mostramos los datos de GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTIN MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos