GOMEZ MARTIN LORENZO
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTIN LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ MARTIN LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUOLONT SL | Socio Unico | 11/02/2014 | |
CONSTRUOLONT SL | Administrador Unico | 11/02/2014 | |
LORENZO GOMEZ IGLESIAS E HIJOS SA | Administrador Solidario | 09/01/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTIN LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTIN LORENZO
Empresa: LORENZO GOMEZ IGLESIAS E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Gomez Martin Lorenzo
- Gomez Martin Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 2651, I/A 7 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-37
Empresa: LORENZO GOMEZ IGLESIAS E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Gomez Martin Lorenzo
- Gomez Martin Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 104, S 8, H SA 2651, I/A 6 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-37
Empresa: CONSTRUOLONT SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 56, S 8, H H 17882, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-21
Empresa: CONSTRUOLONT SL
Nuevo Socio Único
- Gomez Martin Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 56, S 8, H H 17882, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-21
Empresa: LORENZO GOMEZ IGLESIAS E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Gomez Martin Lorenzo
- Gomez Martin Maximiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 83 , F 104, S 8, H SA 2651, I/A 5 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-37
Información de GOMEZ MARTIN LORENZO
Mostramos los datos de GOMEZ MARTIN LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTIN LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos