GOMEZ MARTIN BARBARA
Informe ejecutivo de GOMEZ MARTIN BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ MARTIN BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P 1516 SL | Liquidador Unico | 16/03/2020 | 16/03/2020 |
P 1516 SL | Administrador Unico | 30/10/2014 | 16/03/2020 |
NEPTUNO SEGURIDAD ACUATICA SL | Liquidador Unico | 02/05/2019 | 02/05/2019 |
NEPTUNO SEGURIDAD ACUATICA SL | Administrador Unico | 01/03/2010 | 02/05/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARTIN BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARTIN BARBARA
Empresa: P 1516 SL
Liquidador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 142, S 8, H S 29360, I/A 2 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-39
Empresa: P 1516 SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 142, S 8, H S 29360, I/A 2 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-68-39
Empresa: NEPTUNO SEGURIDAD ACUATICA SL
Liquidador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 211, S 8, H S 21556, I/A 3 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-39
Empresa: NEPTUNO SEGURIDAD ACUATICA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 211, S 8, H S 21556, I/A 3 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-39
Empresa: P 1516 SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 141, S 8, H S 29360, I/A 1 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-39
Empresa: NEPTUNO SEGURIDAD ACUATICA SL
Administrador Unico
- Gomez Martin Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 210, S 8, H S 21556, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-39
Información de GOMEZ MARTIN BARBARA
Mostramos los datos de GOMEZ MARTIN BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARTIN BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos