GOMEZ MARQUEZ SERGIO
Informe ejecutivo de GOMEZ MARQUEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ MARQUEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEZGOVAL SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
MEZGOVAL SL | Socio Unico | 16/07/2024 | |
TECSAL SA | Consejero | 03/08/2023 | |
ENTRENAMIENTOS ECUESTRES P. Y. SL | Socio Unico | 19/08/2021 | |
ENTRENAMIENTOS ECUESTRES P. Y. SL | Administrador Unico | 19/08/2021 | |
CHARA BRAVO PURA RAZA ESPAÑOL SRL | Apoderado Solidario | 14/09/2020 | |
COSFYM GLOBAL GROUP SL | Apoderado Solidario | 14/09/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARQUEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARQUEZ SERGIO
Empresa: MEZGOVAL SL
Administrador Unico
- Gomez Marquez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 34347, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-13
Empresa: MEZGOVAL SL
Socio Único
- Gomez Marquez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 34347, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-13
Empresa: TECSAL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 194, S 8, H B 74479, I/A 64 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: TECSAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 194, S 8, H B 74479, I/A 64 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: ENTRENAMIENTOS ECUESTRES P. Y. SL
Administrador Unico
- Gomez Marquez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 13, S 8, H CR 32082, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-13
Empresa: ENTRENAMIENTOS ECUESTRES P. Y. SL
Socio Único
- Gomez Marquez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691 , F 13, S 8, H CR 32082, I/A 1 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-13
Empresa: COSFYM GLOBAL GROUP SL
Apoderado Solidario
- Gomez Marquez Sergio
- Lopez Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 34, S 8, H CR 30867, I/A 4 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-13
Empresa: CHARA BRAVO PURA RAZA ESPAÑOL SRL
Apoderado Solidario
- Gomez Marquez Sergio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 676 , F 42, S 8, H CR 31333, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-13
Empresa: TECSAL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 191, S 8, H B 74479, I/A 57 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: TECSAL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46693 , F 191, S 8, H B 74479, I/A 57 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ MARQUEZ SERGIO
Mostramos los datos de GOMEZ MARQUEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARQUEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos