GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTACIONES LAS MARINAS SL | Apoderado | 12/01/2017 | |
CHAPI REAL STATE SL | Socio Unico | 15/03/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
Empresa: CHAPI REAL STATE SL
Administrador Unico
- Gomez Marin Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 125, S 8, H A 149156, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-03
Empresa: ESTACIONES LAS MARINAS SL
Apoderado
- Gomez Marin Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3523 , F 43, S 8, H A 125217, I/A 7 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-03
Empresa: CHAPI REAL STATE SL
Administrador Unico
- Gomez Marin Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 124, S 8, H A 149156, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
Empresa: CHAPI REAL STATE SL
Socio Único
- Gomez Marin Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3930 , F 124, S 8, H A 149156, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-03
Información de GOMEZ MARIN CARMEN MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ MARIN CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ MARIN CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos