GOMEZ LORENZO JAIME
Informe ejecutivo de GOMEZ LORENZO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ LORENZO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA PINA-MAR SL | Administrador Mancomunado | 09/11/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ LORENZO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LORENZO JAIME
Empresa: PROMOTORA PINA-MAR SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Lorenzo Jaime
- Rodriguez Egea Francisco
- Sarabia Felices Expedito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 49, S 8, H A 17437, I/A 4 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-03
Empresa: MARINSEGUR SL
Administrador Unico
- Gomez Lorenzo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702, L 2702, F 78, S 8, H PO 29999, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-36
Empresa: REPUESTOS GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Lorenzo Alberto
- Gomez Lorenzo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1779 , F 98, S 8, H A 31045, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-03
Información de GOMEZ LORENZO JAIME
Mostramos los datos de GOMEZ LORENZO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LORENZO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos