GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
Informe ejecutivo de GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA OBRES I SERVEIS SA | Apoderado Mancomunado | 23/06/2015 | |
PLAN ESTRATEGICO MUNDIAL SL | Presidente | 21/11/2011 | |
PLAN ESTRATEGICO MUNDIAL SL | Consejero | 21/11/2011 | |
PLAN ESTRATEGICO MUNDIAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2011 | |
WEST PONTYFAE SL | Administrador Unico | 15/11/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
Empresa: RESIDENCIAL OLIMPUS SL
Administrador Solidario
- Gomez Llera Garcia Nava German
- Ruiz Mirete Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43275 , F 214, S 8, H B 422599, I/A 16 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-08
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS KERRIA SL
Administrador Unico
- Gomez Llera Garcia Nava German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 67, S 8, H SG 6885, I/A A (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-40
Empresa: ALFA OBRES I SERVEIS SA
Consejero
- Gomez Llera Garcia Nava German
- Ruiz Fernandez Ferran
- Ruiz Mirete Fernando
Presidente
- Gomez Llera Garcia Nava German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44845 , F 92, S 8, H B 422631, I/A 39 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Empresa: COPESA CIEMPOZUELOS SL
Consejero
- CAJA LABORAL POPULAR SCC
- CONSTRUCTORA PEDRALBES SA
- FOMENCLAR SL
- Gomez Llera Garcia Nava German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 133, S 8, H SS 34279, I/A 4 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: CONSTRUCTORA PEDRALBES SA
Administrador Solidario
- Gomez Llera Garcia Nava German
- Ruiz Mirete Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40195 , F 87, S 8, H B 552, I/A 79 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: COPESA CIEMPOZUELOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 132, S 8, H SS 34279, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-20
Empresa: COPESA CIEMPOZUELOS SL
Presidente
- Gomez Llera Garcia Nava German
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2551 , F 132, S 8, H SS 34279, I/A 3 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-20
Empresa: COPESA MONTECERRAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 73, S 8, H SS 33989, I/A 4 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-20
Empresa: COPESA MONTECERRAO SL
Consejero
- CAJA LABORAL POPULAR SCC
- CONSTRUCTORA PEDRALBES SA
- Gomez Llera Garcia Nava German
- LAGUN ARO EPSV
Presidente
- Gomez Llera Garcia Nava German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 73, S 8, H SS 33989, I/A 4 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-20
Empresa: ALFA OBRES I SERVEIS SA
Apoderado Mancomunado
- Gomez Llera Garcia Nava German
- Ruiz Fernandez Gemma
- Ruiz Mirete Fernando
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Gomez Llera Garcia Nava German
- Ruiz Fernandez Ferran
- Ruiz Mirete Fernando
Presidente
- Gomez Llera Garcia Nava German
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43276 , F 136, S 8, H B 422631, I/A 34 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN
Mostramos los datos de GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LLERA GARCIA NAVA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos