GOMEZ LINARES MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ LINARES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ LINARES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DONADIO DE MONTERO SL | Administrador Unico | 08/08/2017 | |
TIERRAS DEL DONADIO SL | Administrador Solidario | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ LINARES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LINARES MANUEL
Empresa: DONADIO DE MONTERO SL
Administrador Unico
- Gomez Linares Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 46, S 8, H CA 51508, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-11
Empresa: DONADIO DE MONTERO SL
Administrador Solidario
- Gomez Linares Manuel
- Ponce Arianes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 46, S 8, H CA 51508, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-11
Empresa: DONADIO DE MONTERO SL
Administrador Solidario
- Gomez Linares Manuel
- Ponce Arianes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 43, S 8, H CA 51508, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-11
Empresa: DESARROLLO URBANISTICO EL DONADIO SL
Administrador Solidario
- Gomez Linares Manuel
- Ponce Arianes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 47, S 8, H CA 25049, I/A 13 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-11
Empresa: DESARROLLO URBANISTICO EL DONADIO SL
Administrador Solidario
- Gomez Linares Manuel
- Ponce Arianes Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 47, S 8, H CA 25049, I/A 13 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-11
Información de GOMEZ LINARES MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ LINARES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LINARES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos