GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
Informe ejecutivo de GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2024 |
VINCULACIONES DE GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
Empresa: BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Altolaguirre Vela Ignacio
- Gomez Crespo Samuel
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
- Lopez Rama Javier
- Perez Gonzalez Oscar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802215, I/A 5 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL
Consejero Delegado
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
Consejero
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802215, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL
Consejero Delegado
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
Consejero
- Baños Martinez Carlos
- Gomez Crespo Samuel
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45622 , F 104, S 8, H M 802215, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Altolaguirre Vela Ignacio
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
- Lopez Rama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45622 , F 104, S 8, H M 802215, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: BRAVUS IBERIAN PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Altolaguirre Vela Ignacio
- Gomez Leif Manuel Alexander Eriksson
- Lopez Rama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45622 , F 101, S 8, H M 802215, I/A 1 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Información de GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON
Mostramos los datos de GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER ERIKSSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos