GOMEZ JORDI ANA MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ JORDI ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ JORDI ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLAN PROPERTYS HOME 2020 SL | Administrador Unico | 05/02/2020 | |
VILLA SERVICE FRANCHISING SA | Socio Unico | 13/06/2013 | |
K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 23/02/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JORDI ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JORDI ANA MARIA
Empresa: VILLA SERVICE FRANCHISING SA
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 176, S 8, H T 810, I/A 28 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-43
Empresa: OLAN PROPERTYS HOME 2020 SL
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3187 , F 1, S 8, H T 55354, I/A 1 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-43
Empresa: VILA SERVEI 2000 SL
Liquidador
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 144, S 8, H T 12261, I/A 13 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-43
Empresa: VILA SERVEI 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 144, S 8, H T 12261, I/A 13 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-43
Empresa: VILLA SERVICE FRANCHISING SA
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 176, S 8, H T 810, I/A 27 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-43
Empresa: VILLA SERVICE FRANCHISING SA
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 176, S 8, H T 810, I/A 27 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-43
Empresa: VILLA SERVICE FRANCHISING SA
Socio Único
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 706 , F 175, S 8, H T 810, I/A 25 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-43
Empresa: ARTINATTI PROMO SL
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 68, S 8, H T 39365, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-43
Empresa: K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Gomez Jordi Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 191, S 8, H T 21066, I/A 6 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-43
Empresa: K. B. H. KLINKER PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Gomez Jordi Ana Maria
- Pijpers Hoskan Robert-franciscus Humbertus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 191, S 8, H T 21066, I/A 6 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-43
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ JORDI ANA MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ JORDI ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JORDI ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos