GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
Informe ejecutivo de GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEGOMOPT SL | Socio Unico | 18/07/2017 | |
MEGOMOPT SL | Administrador Unico | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
Empresa: MEGOMOPT SL
Socio Único
- Gomez Jimenez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 95, S 8, H CA 31003, I/A 7 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-11
Empresa: MEGOMOPT SL
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 95, S 8, H CA 31003, I/A 6 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Empresa: MEGOMOPT SL
Administrador Solidario
- ALAIN AFFLELOU ESPAÑA SA
- Gomez Jimenez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 95, S 8, H CA 31003, I/A 6 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Empresa: MEGOMOPT SL
Administrador Solidario
- ALAIN AFFLELOU ESPAÑA SA
- Gomez Jimenez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 94, S 8, H CA 31003, I/A 4 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-11
Información de GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA
Mostramos los datos de GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JIMENEZ MARIA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos