GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIA NOGUEROL GOMEZ SL | Administrador Solidario | 25/08/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: ACCESORIOS LINARES SL
Apoderado Solidario
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 56, S 8, H J 13855, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-23
Empresa: ACCESORIOS ACL SL
Apoderado Solidario
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 127, S 8, H LE 20100, I/A 3 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-24
Empresa: DIA NOGUEROL GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Jimenez Esmeralda Del Rosario
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5412 , F 198, S 8, H SE 90691, I/A 1 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-41
Empresa: ACCESORIOS ACL SL
Apoderado Solidario
- Armijo Fernandez Antonio Jose
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 127, S 8, H LE 20100, I/A 2 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-24
Empresa: G J 3 SL
Administrador Solidario
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
- Jimenez Mate Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7623 , F 55, S 8, H M 123291, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Empresa: ACCESORIOS LINARES SL
Apoderado Solidario
- Armijo Fernandez Antonio Jose
- Gomez Jimenez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368 , F 55, S 8, H J 13855, I/A 2 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-23
Información de GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos