GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS SAN TELMO SA | Administrador Unico | 10/03/2022 | |
GRUAS SAN TELMO SA | Apoderado | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
Empresa: PLASTICOS COIMBRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4706 , F 176, S 8, H M 77300, I/A 5 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: GRUAS SAN TELMO SA
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 142, S 8, H CA 3748, I/A 16 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-11
Empresa: GRUAS SAN TELMO SA
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2272 , F 142, S 8, H CA 3748, I/A 16 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-11
Empresa: SAN TELMO ALQUILER DE MAQUINARIAS SL
Liquidador
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 57, S 8, H CA 42742, I/A 5 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
Empresa: SAN TELMO ALQUILER DE MAQUINARIAS SL
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Liquidador
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2034 , F 57, S 8, H CA 42742, I/A 5 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-11
Empresa: GRUAS SAN TELMO SA
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 165, S 8, H CA 3748, I/A 13 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-11
Empresa: ALUINOX HNOS GOMEZ SLL
Administrador Solidario
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 37, S 8, H AL 25200, I/A 2 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-04
Empresa: GRUAS SAN TELMO SA
Apoderado
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721 , F 164, S 8, H CA 3748, I/A 12 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-11
Empresa: CAFETERIA DA VINCI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez Gimenez Sebastian
- Gomez Jimenez Juan Antonio
- Juan Gomez Maria Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 66, S 8, H A 18737, I/A 3 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-03
Empresa: ELEVACIONES SAN TELMO SL
Apoderado
- Gomez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 1, S 8, H CA 40522, I/A 4 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-11
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos