GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUINOX HNOS GOMEZ SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | |
MUEBLES JUAN GOMEZ E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2019 | |
METALINOX GOMEZ SL | Administrador Solidario | 10/10/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: ALUINOX HNOS GOMEZ SLL
Administrador Unico
- Gomez Jimenez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 37, S 8, H AL 25200, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-04
Empresa: ALUINOX HNOS GOMEZ SLL
Administrador Solidario
- Gomez Jimenez David
- Gomez Jimenez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 37, S 8, H AL 25200, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-04
Empresa: MUEBLES JUAN GOMEZ E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Jimenez Francisco Jose
- Gomez Jimenez Jose Antonio
- Gomez Jimenez Juan Jesus
- Gomez Luque Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1815, L 728, F 194, S 8, H MA 24235, I/A 7 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-29
Empresa: METALINOX GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Jimenez David
- Gomez Jimenez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 77, S 8, H AL 51094, I/A 1 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-04
Información de GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos