GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS TARAUTO SL | Administrador Unico | 02/02/2009 | 10/02/2021 |
AUTOS TARAUTO SL | Socio Unico | 02/02/2009 | 14/01/2019 |
TASARAUTO SHERRY SL | Administrador Solidario | 06/03/2009 | |
AUTOS TARAUTO SL | Administrador Solidario | 22/12/2008 | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
Empresa: AUTOS TARAUTO SL
Administrador Unico
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26226 , F 154, S 8, H M 472556, I/A 7 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: TASARAUTO SHERRY SL
Administrador Solidario
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
- Vera Ruiz Herrera Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19639 , F 142, S 8, H M 345328, I/A 3 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Empresa: AUTOS TARAUTO SL
Administrador Unico
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26226 , F 151, S 8, H M 472556, I/A 2 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: AUTOS TARAUTO SL
Administrador Solidario
- De La Vega Ochoa Juan Antonio
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26226 , F 151, S 8, H M 472556, I/A 2 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: AUTOS TARAUTO SL
Socio Único
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26226 , F 151, S 8, H M 472556, I/A 2 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Empresa: AUTOS TARAUTO SL
Administrador Solidario
- De La Vega Ochoa Juan Antonio
- Gomez Jacome Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26226 , F 150, S 8, H M 472556, I/A 1 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ JACOME MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos