GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL | Administrador Unico | 08/06/2020 | |
EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL | Socio Unico | 04/02/2015 | |
EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL | Apoderado | 15/05/2014 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Unico
- Gomez Iturburo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 154, S 8, H V 12843, I/A 14 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Solidario
- Gomez Iturburo Miguel Angel
- Poblete Lagos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 154, S 8, H V 12843, I/A 14 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Solidario
- Gomez Iturburo Miguel Angel
- Poblete Lagos Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 153, S 8, H V 12843, I/A 13 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Unico
- Gomez Iturburo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 153, S 8, H V 12843, I/A 13 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Unico
- Gomez Iturburo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 152, S 8, H V 12843, I/A 10 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Socio Único
- Gomez Iturburo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 152, S 8, H V 12843, I/A 10 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Apoderado
- Gomez Iturburo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 151, S 8, H V 12843, I/A 9 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-46
Empresa: EQUIPOS ELECTRICOS GOHER SL
Administrador Solidario
- Gomez Iturburo Maria Carmen
- Gomez Iturburo Miguel Angel
- Gomez Planas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3620, L 933, F 150, S 8, H V 12843, I/A 6 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-46
Información de GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ITURBURO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos