GOMEZ IBARRA CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ IBARRA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ IBARRA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIMATEC INGENIERIA SL | Administrador Unico | 29/03/2011 | 20/01/2016 |
NEW NETWORK CONSULTING SL | Administrador Unico | 22/04/2009 | 02/05/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ IBARRA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ IBARRA CARMEN
Empresa: SIMATEC INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Gomez Ibarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24837 , F 88, S 8, H B 80046, I/A 7 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Empresa: GESACEL 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez Ibarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41178 , F 166, S 8, H B 381748, I/A 2 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: SIMATEC INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Gomez Ibarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24837 , F 88, S 8, H B 80046, I/A 6 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: GESACEL 2000 SL
Administrador Unico
- Gomez Ibarra Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41178 , F 163, S 8, H B 381748, I/A 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Información de GOMEZ IBARRA CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ IBARRA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ IBARRA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos