GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERTY BALANCE HOLDING SL | Consejero | 22/12/2021 | |
LIBERTY BALANCE HOLDING SL | Consejero Delegado Solidario | 22/12/2021 | |
LIBERTY BALANCE HOLDING SL | Secretario | 22/12/2021 |
VINCULACIONES DE GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
Empresa: BAMBINI FOODS SL
Administrador Solidario
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
- Herrezuelo Mochon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 97, S 8, H P 7090, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-34
Empresa: LIBERTY BALANCE HOLDING SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
- Herrezuelo Mochon Pedro
Consejero
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
- Herrezuelo Mochon Pedro
- Viloria Mozo Enrique
Presidente
Secretario
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 196, S 8, H P 8408, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-34
Liquidador
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 174, S 8, H P 6244, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-34
Administrador Unico
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 174, S 8, H P 6244, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-34
Empresa: BAMBINI FOODS SL
Administrador Solidario
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
- Herrezuelo Mochon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 96, S 8, H P 7090, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-34
Empresa: BAMBINI FOODS SL
Administrador Unico
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 96, S 8, H P 7090, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-34
Empresa: BAMBINI FOODS SL
Administrador Unico
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 96, S 8, H P 7090, I/A 1 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-34
Administrador Unico
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 173, S 8, H P 6244, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-34
Socio Único
- Gomez Herrezuelo Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 173, S 8, H P 6244, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-34
Información de GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ HERREZUELO LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos