GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
Informe ejecutivo de GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOMETRAN SL | Apoderado | 22/07/2020 | |
LEGADO DE LA MANCHA 2010 SL | Administrador Solidario | 13/12/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
Empresa: TRANSPORTES Y GRUAS V GOMEZ SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
- Gutierrez Muñoz Victoria
- Moreno Jaramillo Edison Vladim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 126, S 8, H M 37128, I/A 13 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Empresa: GOMETRAN SL
Apoderado
- Gomez Gutierrez Maria Del Mar
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 46, S 8, H M 149997, I/A 9 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: TRANSPORTES Y GRUAS V GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38676 , F 126, S 8, H M 37128, I/A 12 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Empresa: GOMETRAN SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 46, S 8, H M 149997, I/A 8 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: TRANSPORTES Y GRUAS V GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 130, S 8, H M 37128, I/A 9 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: TRANSPORTES Y GRUAS V GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Gutierrez Maria Del Mar
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 130, S 8, H M 37128, I/A 9 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: GOMETRAN SL
Administrador Unico
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 46, S 8, H M 149997, I/A 7 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: GOMETRAN SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Gutierrez Maria Del Mar
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36197 , F 46, S 8, H M 149997, I/A 7 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: LEGADO DE LA MANCHA 2010 SL
Administrador Solidario
- Gomez Gutierrez Maria-victoria
- Tebar Ramirez Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 177, S 8, H TO 32207, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-45
Información de GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA
Mostramos los datos de GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUTIERREZ MARIA-VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos