GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/03/2012 | 11/02/2013 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2011 | 16/03/2012 |
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA ACCION CULTURAL EXTERIOR SA | Apoderado | 17/02/2010 | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Gutierrez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 222, S 8, H M 181214, I/A 124 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Ollauri Carmelo Moises
- Gomez Gutierrez Maria Pilar
- Marco Martinez Elvira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 218, S 8, H M 181214, I/A 118 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Ollauri Carmelo Moises
- Gomez Gutierrez Maria Pilar
- Torquero Plaza Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 218, S 8, H M 181214, I/A 118 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Ollauri Carmelo Moises
- Gomez Gutierrez Maria Pilar
- Otegui Pascual Rosario
- Torquero Plaza Maria Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 214, S 8, H M 181214, I/A 110 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Apoderado
- Gomez Gutierrez Maria Pilar
- Otegui Pascual Rosario
- Sevillano Martin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26193 , F 6, S 8, H M 49044, I/A 86 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Información de GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUTIERREZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos