GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHARMALICENCE SL | Administrador Solidario | 03/11/2011 | |
LINCE18 SL | Socio Unico | 13/05/2011 | |
LINCE18 SL | Administrador Unico | 13/05/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
Empresa: RISK CONSULTANT SERVICES CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
- Gonzalez Gil Armando
- Pradas Montilla Ricardo
- Pujals I Vallve Joan Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28578 , F 151, S 8, H M 514522, I/A 2 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-28
Empresa: PHARMALICENCE SL
Administrador Solidario
- Gamez Martin Alejandro Rafael
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
- Trillo Morado Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42834 , F 61, S 8, H B 414963, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: LINCE18 SL
Administrador Unico
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630, L 2541, F 27, S 8, H MA 72317, I/A 3 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: LINCE18 SL
Administrador Mancomunado
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
- Gomez Guiu Hormigos Maria De La Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630, L 2541, F 27, S 8, H MA 72317, I/A 3 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: LINCE18 SL
Socio Único
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630, L 2541, F 27, S 8, H MA 72317, I/A 3 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-29
Empresa: RISK CONSULTANT SERVICES CAPITAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gomez-guiu Hormigos Antonio
- Gonzalez Gil Armando
- Pradas Montilla Ricardo
- Pujals I Vallve Joan Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28578 , F 146, S 8, H M 514522, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Información de GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-GUIU HORMIGOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos