GOMEZ GUIO ISABEL
Informe ejecutivo de GOMEZ GUIO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GUIO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SICONET INGENIEROS SA | Apoderado | 17/01/2013 | |
BULL ESPAÑA SA | Apoderado | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUIO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUIO ISABEL
Empresa: SICONET INGENIEROS SA
Apoderado
- Gomez Guio Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 220, S 8, H M 78136, I/A 38 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Empresa: BULL ESPAÑA SA
Apoderado
- Arimon Cardus Juan
- Gomez Guio Isabel
- Lomas Vela Ignacio
- Retana De La Fuente Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12533 , F 150, S 8, H M 70615, I/A 137 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de GOMEZ GUIO ISABEL
Mostramos los datos de GOMEZ GUIO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUIO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos