GOMEZ GUILLAN ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ GUILLAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GUILLAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL | Administrador Unico | 25/11/2009 | 31/10/2023 |
RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL | Liquidador | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
VIDAFLOR IBERICA SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | 22/11/2016 |
RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL | Administrador Solidario | 25/11/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUILLAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUILLAN ANTONIO
Empresa: RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL
Liquidador
- Gomez Guillan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444, L 3444, F 201, S 8, H PO 45581, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-36
Empresa: RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL
Administrador Unico
- Gomez Guillan Antonio
Liquidador
- Gomez Guillan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444, L 3444, F 201, S 8, H PO 45581, I/A 4 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-36
Empresa: TECNOLOGICA DE ESPUMAS GALICIA SL
Administrador Unico
- Gomez Guillan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846, L 3846, F 170, S 8, H PO 54258, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-36
Empresa: TECNOLOGICA DE ESPUMAS GALICIA SL
Administrador Unico
- Gomez Guillan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846, L 3846, F 170, S 8, H PO 54258, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-36
Empresa: RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL
Administrador Unico
- Gomez Guillan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444, L 3444, F 201, S 8, H PO 45581, I/A 3 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-36
Empresa: RECREATIVAS BAIXO MIÑO SL
Administrador Solidario
- Gomez Guillan Antonio
- Gomez Guillan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3444, L 3444, F 201, S 8, H PO 45581, I/A 3 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-36
Información de GOMEZ GUILLAN ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ GUILLAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUILLAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos