GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLEOSOL CENTROSUR SL | Apoderado Solidario | 02/05/2023 | |
OLEOSOL CENTROSUR SL | Apoderado Solidario | 27/11/2020 | |
OLEOSOL CENTROSUR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 02/11/2017 | |
OLEOSOL CENTROSUR SL | Consejero | 02/11/2017 | |
OLEOSEMILLAS CENTRO SL | Presidente | 24/07/2012 | |
OLEOSEMILLAS CENTRO SL | Consejero Delegado | 24/07/2012 | |
OLEOSEMILLAS CENTRO SL | Consejero | 24/07/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cano Pecci Manuel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Consejero
- Cano Pecci Juan Luis
- Cano Pecci Manuel
- Fernandez Ruiz Jesus
- Gallego Cejalvo Miguel Angel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Muñoz Cadenas Manuel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 191, S 8, H CU 7486, I/A 7 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Apoderado Solidario
- Cano Pecci Manuel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 191, S 8, H CU 7486, I/A 7 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Apoderado Solidario
- Cano Pecci Manuel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 190, S 8, H CU 7486, I/A 6 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
Consejero
- Cano Pecci Juan Luis
- Fernandez Ruiz Jesus
- Gallego Cejalvo Miguel Angel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
- Muñoz Cadenas Manuel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 189, S 8, H CU 7486, I/A 5 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
Consejero
- Cano Pecci Juan Luis
- Fernandez Ruiz Jesus
- Gallego Cejalvo Miguel Angel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
- Muñoz Cadenas Manuel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 189, S 8, H CU 7486, I/A 5 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 174, S 8, H CU 7486, I/A 4 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-16
Empresa: OLEOSOL CENTROSUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Pecci Juan Luis
- Fernandez Ruiz Jesus
- Gallego Cejalvo Miguel Angel
- Gomez Guijarro Jesus Angel
- Molina Alberich Miguel Angel
- Muñoz Cadenas Manuel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 173, S 8, H CU 7486, I/A 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-16
Empresa: OLEOSEMILLAS CENTRO SL
Consejero Delegado
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Consejero
- Alcocer Navalon Victor Manuel
- Baquero Moreno Maria
- Fernandez Ruiz Jesus
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Presidente
- Gomez Guijarro Jesus Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623 , F 37, S 8, H CU 9264, I/A 1 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-16
Información de GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GUIJARRO JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos