GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
Informe ejecutivo de GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 16/06/2017 | 02/08/2018 |
RACKET SPACE SL | Administrador Unico | 14/09/2009 | 01/06/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adrover Baz Maria Dolores
- Arroyo Romero Francisco Javier
- ASESORIA BAIXA LIMIA SL
- ASESORIA LASER SL
- ASESORIA Y FINANZAS DEL ORIENTE SL
- Carbajo Alonso Roman
- Castellano Escobar Maria Begoña
- Contreras Amoedo Javier
- DOWNTOWN IBIZA SL
- Edo Catalan Jose Antonio
- Enrique Saavedra Cesar
- Galeano Barrado Marcos
- Garcia Bartolome Angel Sergio
- GESMADRID ABOGADOS SLP
- Gomez Gonzalez Miguel Clemente
- Gomez Landero Guijarro Maria Luisa
- Gonzalez Freijo Rosalia
- Gracia Camats Enric
- GUADALPICO SL
- Guell-merry Del Val Ignacio
- Heras Terreros Alfredo
- Jimenez Arroyo Blas
- Juan Miguel Marquez Horrillo Empresa De Servicios
- Larrosa Escartin Ana Belen
- Lopez Lozano Rosa Maria
- Luna De Fresno Primitivo
- MARCOMO ASESORES SL
- Miñana Beltran Economistas Y Abogados Sociedad Lim
- Moraleda Galan Rafael
- Perez Fernandez Maria Dolores
- RACA INVERSIONES Y GESTION SL
- Rodriguez Fernandez Esperanza
- Romero Exposito Vanesa
- Rosillo Paredes Maria Mercedes
- Soler Fernandez Roberto
- SOLUCION ASESORES XXI SL
- TECFIS SL
- Toll Servicios Economicos Y Fiscales Sociedad Limi
- TOP TEN FRANQUICIAS SL
- Traver Ballester Maria Jose
- Van Camp Vanessa Irma
- Zurdo Rubio Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5782 , F 48, S 8, H BI 17,A , I/ 3819 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- A J M ASESORES DE CORDOBA SL
- ADIRCA CONSULTING SL
- Aguilar Mateos Maria Isabel
- ALQUILOMA SL
- Carbo Prachner Guillermo
- David Mongay Maria Begoña
- Donoso Bueno Carlos
- Elias Orellana Jesus
- Garcia Ruiviejo Sergio
- GLOBAL CONSULTING BCN SL
- Gomez Gonzalez Miguel Clemente
- Gonzalez Garre Patricio Julian
- Herranz Gil Sara
- LA ARENA ASESORES SL
- LIFESTYLE FINDER SL
- Martinez Mendoza Diego
- Muñoz Ramos Pedro
- Nuñez Viñas Sandra Maria
- OUTSIDE ADVISORS DENIA SL
- Raga Penella Juan
- RS GESTION ALTO ARAGON SL
- Saavedra Martinez Enrique
- Sanchez Muñoz Raquel
- Sanchez Sanchez Jose Antonio
- Sanz Vivanco Diego
- SPRING MEDICA SL
- THEIA PLUS SL
- Vega Rodriguez Regina Dominica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5698 , F 45, S 8, H BI 17,A , I/ 3657 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: RACKET SPACE SL
Administrador Unico
- Gomez Gonzalez Miguel Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26932 , F 190, S 8, H M 485340, I/A 2 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Empresa: RACKET SPACE SL
Administrador Unico
- Gomez Gonzalez Miguel Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26932 , F 188, S 8, H M 485340, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Información de GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE
Mostramos los datos de GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GONZALEZ MIGUEL CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos