GOMEZ GONZALEZ ABEL
Informe ejecutivo de GOMEZ GONZALEZ ABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GONZALEZ ABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado | 06/04/2015 | 29/10/2019 |
ALUMINA ESPAÑOLA SA | Apoderado Solidario | 09/03/2017 | 16/07/2018 |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 06/04/2015 | 13/07/2018 |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 07/05/2015 | 13/07/2018 |
ALUMINIO ESPAÑOL SL | Apoderado | 13/07/2018 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GONZALEZ ABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GONZALEZ ABEL
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Bartolome Gonzalez Ruben
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 57, S 8, H M 40642, I/A 253 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 54, S 8, H M 40642, I/A 243 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SL
Apoderado
- Gomez Gonzalez Abel
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 122, S 8, H M 41077, I/A 268 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado Solidario
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 49, S 8, H M 40642, I/A 235 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 113, S 8, H M 41077, I/A 249 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Empresa: ALUMINIO ESPAÑOL SA
Apoderado
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 112, S 8, H M 41077, I/A 247 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: ALUMINA ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Gomez Gonzalez Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26228 , F 43, S 8, H M 40642, I/A 222 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Información de GOMEZ GONZALEZ ABEL
Mostramos los datos de GOMEZ GONZALEZ ABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GONZALEZ ABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos