GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR ARQUERO GOMEZ SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
NAOCA & GOMEZ SL | Administrador Unico | 07/07/2022 | |
TRANSPORTES GOMEZ Y GOMEZ DE GRANATULA SL | Administrador Solidario | 13/12/2016 | |
PUERTAVIA SL | Administrador Unico | 03/10/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Empresa: UNION TOBOSO SL
Administrador Unico
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497, L 1410, F 173, S 8, H MA 40907, I/A 4 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-29
Empresa: AIR ARQUERO GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 157, S 8, H TO 15408, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-45
Empresa: AIR ARQUERO GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Gomez Alberto
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 157, S 8, H TO 15408, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-45
Empresa: NAOCA & GOMEZ SL
Administrador Unico
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 26, S 8, H TO 29081, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: NAOCA & GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Gomez Alberto
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 26, S 8, H TO 29081, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-45
Empresa: ARGO 01&06 DENTAL SL
Administrador Solidario
- Arranz Rodriguez Mariano
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 180, S 8, H OR 10623, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-32
Empresa: AIR ARQUERO GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Gomez Alberto
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 157, S 8, H TO 15408, I/A 6 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-45
Empresa: MOVITRACSA SL
Administrador Solidario
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
- Gomez Herrera Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 536 , F 150, S 8, H CR 21210, I/A 3 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-13
Empresa: PUERTAVIA SL
Administrador Unico
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13079 , F 60, S 8, H M 211298, I/A 4 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-28
Empresa: NAOCA & GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Gomez Gomez Alberto
- Gomez Gomez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 26, S 8, H TO 29081, I/A 2 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-45
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GOMEZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos