GOMEZ GIMENEZ CARLOS
Informe ejecutivo de GOMEZ GIMENEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ GIMENEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE FIBRAS TEXTILES DE TERRASSA SA | Apoderado Solidario | 26/11/2019 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GIMENEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GIMENEZ CARLOS
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Gomez Gimenez Carlos
- Gomez Gimenez Carlos
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 31, S 8, H M 504399, I/A 117 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Empresa: KIMAK INVEST SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Gimenez Carlos
- Lopez Sanchez Maria
- Rubert Marti Sergi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40377 , F 169, S 8, H B 365964, I/A 4 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Apoderado Solidario
- Gomez Gimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46822 , F 151, S 8, H B 22540, I/A 51 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Gomez Gimenez Carlos
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 14, S 8, H M 504399, I/A 87 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 14, S 8, H M 504399, I/A 86 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: DIN A 5 DIGITAL FOTOGRAFIA SL
Administrador Concursal
Consejero Delegado
Presidente
REP.ADM.CONC
REPR.143 RRM
- Gomez Gimenez Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40555 , F 144, S 8, H B 168983, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Información de GOMEZ GIMENEZ CARLOS
Mostramos los datos de GOMEZ GIMENEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GIMENEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos