GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANITEX SA | Consejero | 27/01/2020 | 10/08/2023 |
LANITEX SA | Consejero | 09/02/2017 | 10/08/2023 |
INMOBILIARIA LANTEX SA | Presidente | 23/07/2018 | 13/02/2023 |
INMOBILIARIA LANTEX SA | Consejero | 23/07/2018 | 13/02/2023 |
INMOBILIARIA LANTEX SA | Consejero | 06/08/2012 | 13/02/2023 |
INMOBILIARIA LANTEX SA | Presidente | 06/08/2012 | 23/07/2018 |
LANITEX SA | Consejero | 27/04/2012 | 09/02/2017 |
LANITEX SA | Vicepresidente | 28/10/2010 | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Empresa: LANITEX SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Cot Gomez Daniel Jaime
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
- Plava Valero Marcel
- Plava Valero Marti
Director Financiero
Director General
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43486 , F 225, S 8, H B 11883, I/A 86 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-08
Empresa: INMOBILIARIA LANTEX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
Presidente
- Gomez Gil Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 32, S 8, H B 15837, I/A 37 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-08
Empresa: LANITEX SA
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Cot Gomez Daniel Jaime
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
- Plava Valero Marcel
- Plava Valero Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43486 , F 221, S 8, H B 11883, I/A 80 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: INMOBILIARIA LANTEX SA
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
Presidente
- Gomez Gil Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34006 , F 120, S 8, H B 15837, I/A 35 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Empresa: LANITEX SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Cot Gomez Daniel Jaime
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
- Plava Valero Marcel
- Plava Valero Marti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43486 , F 219, S 8, H B 11883, I/A 78 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: LANITEX SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Cot Gomez Daniel Jaime
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
- Plava Valero Marcel
- Plava Valero Marti
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43486 , F 219, S 8, H B 11883, I/A 78 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: INMOBILIARIA LANTEX SA
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
Presidente
- Gomez Gil Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34006 , F 116, S 8, H B 15837, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Empresa: INMOBILIARIA LANTEX SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abella Aldeguer Gaston
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Martin
Presidente
- Gomez Gil Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34006 , F 116, S 8, H B 15837, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-08
Empresa: LANITEX SA
Consejero
- Gomez Gil Maria Del Carmen
- Plava Lopez Marti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 160, S 8, H B 11883, I/A 67 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: LANITEX SA
Consejero Delegado
Vicepresidente
- Gomez Gil Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38380 , F 160, S 8, H B 11883, I/A 67 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GIL MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos