GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTALER I SL | Apoderado | 14/12/2009 | 05/12/2014 |
HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUES DEL ATRIO SL | Apoderado | 27/11/2014 | |
FAUSTINO RIVERO ULECIA SL | Apoderado | 25/11/2014 | |
ENOTEC SL | Apoderado | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
Empresa: HOSTALER I SL
Apoderado
- Gomez Gentil Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 123, S 8, H LO 7368, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-26
Apoderado
- Gomez Gentil Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 136, S 8, H NA 18345, I/A 18 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-31
Empresa: FAUSTINO RIVERO ULECIA SL
Apoderado
- Gomez Gentil Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 117, S 8, H LO 7367, I/A 17 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-26
Empresa: ENOTEC SL
Apoderado
- Gomez Gentil Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327, L 1639, F 133, S 8, H V 22192, I/A 14 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
Empresa: HOSTALER I SL
Apoderado
- Gomez Gentil Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 483 , F 122, S 8, H LO 7368, I/A 9 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-26
Información de GOMEZ GENTIL JOSE MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ GENTIL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GENTIL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos