GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
Informe ejecutivo de GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE ARE FURTIVO CANARIAS SL | Apoderado | 24/07/2024 | |
WE ARE FURTIVO SL | Apoderado | 24/05/2024 | |
ANTEVENIO MEDIA SL | Apoderado | 15/02/2024 | |
MARKETING MANAGER SERVICIOS DE MARKETING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/12/2023 | |
GANDARA Y GAYOSO SL | Apoderado | 10/10/2011 | |
OCIO FACTORY TIME SL | Apoderado Solidario | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
Empresa: WE ARE FURTIVO CANARIAS SL
Apoderado
- Gomez-gayoso Varela Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 59523, I/A 6 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-35
Empresa: WE ARE FURTIVO SL
Apoderado
- Gomez-gayoso Varela Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 724414, I/A 6 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: ANTEVENIO MEDIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46003 , F 8, S 8, H M 808324, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 185, S 8, H M 388107, I/A 31 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Astray Rodriguez Anton
- Gomez-gayoso Varela Rafael
- Perez Hidalgo Jesus
- Pousa Maria Noel
- Vazquez Zubeldia Gonzalo
Apoderado Solidario
- Astray Rodriguez Anton
- Garcia Noblia Analore
- Gomez-gayoso Varela Rafael
- Pousa Maria Noel
- Rodes Miracle Juan
- Ustrell Rivera Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 185, S 8, H M 388107, I/A 31 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-28
Apoderado Solidario
- Astray Rodriguez Anton
- Gomez-gayoso Varela Rafael
- Pousa Maria Noel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 185, S 8, H M 388107, I/A 30 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Astray Rodriguez Anton
- Gomez-gayoso Varela Rafael
- Perez Hidalgo Jesus
- Pousa Maria Noel
- Ustrell Rivera Jordi
- Vazquez Zubeldia Gonzalo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 180, S 8, H M 388107, I/A 29 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43761 , F 180, S 8, H M 388107, I/A 29 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24785 , F 179, S 8, H M 388107, I/A 26 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Empresa: GANDARA Y GAYOSO SL
Apoderado
- Gomez-gayoso Varela Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 85, S 8, H S 22664, I/A 4 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-39
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL
Mostramos los datos de GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ-GAYOSO VARELA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos