GOMEZ GARCIA MIRIAM
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GARCIA MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYSO SERVICIOS 2014 SL | Apoderado | 05/09/2024 | |
PROFESIONALES DEL SEGURO SIDOR SL | Socio Unico | 02/02/2023 | |
PROFESIONALES DEL SEGURO SIDOR SL | Administrador Unico | 02/02/2023 | |
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA SALUD SL | Administrador Solidario | 07/10/2016 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA MIRIAM
Empresa: RAYSO SERVICIOS 2014 SL
Apoderado
- Gomez Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 162582, I/A 5 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-46
Empresa: PROFESIONALES DEL SEGURO SIDOR SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 60, S 8, H J 26037, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-23
Empresa: PROFESIONALES DEL SEGURO SIDOR SL
Socio Único
- Gomez Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 60, S 8, H J 26037, I/A 1 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-23
Empresa: JJ & HIJOS 99 SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Alberto
- Gomez Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 204, S 8, H VA 10475, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-47
Administrador Solidario
- Colorado Nuñez Maria Dolores
- Gomez Garcia Miriam
- Gomez Muñoz Jesus
- Peña Luquero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35165 , F 155, S 8, H M 632338, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: JJ & HIJOS 99 SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Alberto
- Gomez Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 203, S 8, H VA 10475, I/A 4 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-47
Información de GOMEZ GARCIA MIRIAM
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos