GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERQUO SOFTWARE SA | Consejero Delegado Solidario | 26/10/2017 | |
CODEINMO ESPACIOS SL | Administrador Solidario | 10/04/2017 | |
GANELEI INVERSIONES SL | Socio Unico | 27/02/2017 | |
GANELEI INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/02/2017 | |
SERQUO SOFTWARE SA | Presidente | 19/06/2012 | |
SERQUO SOFTWARE SA | Consejero Delegado | 19/06/2012 | |
SERQUO SOFTWARE SA | Consejero | 19/06/2012 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
Empresa: AURIGAE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Consejero
- Danielsson Ponthus Mattias
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
- Sierra Santos Maria De Los Angeles
Presidente
- Gomez Garcia Maria Galia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 100, S 8, H M 54507, I/A 24 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-28
Empresa: AURIGAE SA
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Consejero
- Danielsson Ponthus Mattias
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Presidente
- Gomez Garcia Maria Galia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 97, S 8, H M 54507, I/A 20 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: CODEINMO ESPACIOS SL
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35809 , F 145, S 8, H M 643436, I/A 1 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Empresa: GANELEI INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Maria Galia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 111, S 8, H M 637226,2 , I/ 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: GANELEI INVERSIONES SL
Socio Único
- Gomez Garcia Maria Galia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 111, S 8, H M 637226,2 , I/ 1 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Administrador Solidario
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 192, S 8, H M 493795, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Administrador Unico
- Gomez Garcia Maria Galia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 192, S 8, H M 493795, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: AURIGAE SA
Consejero Delegado
- Gomez Garcia Maria Galia
Consejero
- Danielsson Ponthus Mattias
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Presidente
- Gomez Garcia Maria Galia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 96, S 8, H M 54507, I/A 18 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Empresa: AURIGAE SA
Consejero Delegado
- Gomez Garcia Maria Galia
Consejero
- Danielsson Ponthus Mattias
- Gomez Garcia Maria Galia
- Gomez Garcia Neila
Presidente
- Gomez Garcia Maria Galia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3196 , F 96, S 8, H M 54507, I/A 18 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Administrador Unico
- Gomez Garcia Maria Galia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27398 , F 190, S 8, H M 493795, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
Información de GOMEZ GARCIA MARIA GALIA
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA MARIA GALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA MARIA GALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos