GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTILLA AGRARIA SL | Administrador Unico | 08/07/2019 | |
CONSULTORIA TECNICA ASAGRO SL | Administrador Unico | 04/02/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
Empresa: CASTILLA AGRARIA SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Courtoy Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 56, S 8, H CO 13469, I/A 8 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-14
Empresa: CONSULTORIA TECNICA ASAGRO SL
Administrador Unico
- Gomez Garcia Courtoy Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 33, S 8, H CO 11138, I/A 6 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-14
Empresa: GUADALMAGRO SA
Liquidador Solidario
- Gomez Garcia Courtoy Gregorio
- Gomez Garcia Courtoy Jose Maria
- Gomez Garcia Courtoy Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 108, S 8, H CO 5313, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-14
Empresa: GUADALMAGRO SA
Consejero Delegado
- Gomez Garcia Courtoy Jose Maria
Consejero
- Gomez Garcia Courtoy Gregorio
- Gomez Garcia Courtoy Jose Maria
- Gomez Garcia Courtoy Maria Gracia
- Gomez Garcia Courtoy Maria Paz
- Gomez Martinez Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 108, S 8, H CO 5313, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-14
Información de GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA COURTOY JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos