GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL | Apoderado Solidario | 22/03/2016 | 14/06/2018 |
DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL | Secretario | 15/01/2016 | 20/11/2017 |
DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL | Consejero | 15/01/2016 | 20/11/2017 |
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
Empresa: DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Angel- Valentin
- Perez Santamaria Juan Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34236 , F 143, S 8, H M 615883, I/A 5 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Empresa: DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL
Consejero
- Gomez Garcia Angel- Valentin
- Perez Garrido Rosa-maria
- Perez Santamarina Luis-ramon
- Salinas Juan Juan Jose
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Angel- Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34236 , F 142, S 8, H M 615883, I/A 3 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Empresa: DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL
Apoderado Solidario
- Gomez Garcia Angel- Valentin
- Perez Santamaria Juan Luis Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34236 , F 142, S 8, H M 615883, I/A 2 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Empresa: DISTRIBUCIONES BIOCIENTIFICAS SL
Consejero
- Gomez Garcia Angel- Valentin
- Perez Garrido Rosa-maria
- Perez Santamarina Luis-ramon
- Salinas Juan Juan Jose
Presidente
Secretario
- Gomez Garcia Angel- Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34236 , F 140, S 8, H M 615883, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Información de GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA ANGEL- VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos