GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARIMARAI SL | Administrador Unico | 08/03/2022 | |
GOMEZ BAREA SA | Administrador Unico | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
Empresa: CLARIMARAI SL
Administrador Unico
- Gomez Ferreiro Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33128 , F 174, S 8, H B 223511, I/A 3 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Empresa: GOMEZ BAREA SA
Administrador Unico
- Gomez Ferreiro Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22025 , F 169, S 8, H B 30559, I/A 14 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Empresa: EDENT CLINICA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Gomez Ferreiro Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43054 , F 21, S 8, H B 295350, I/A 2 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-08
Empresa: CLARIMARAI SL
Administrador
- Gomez Ferreiro Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33128 , F 174, S 8, H B 223511, I/A 2 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
Información de GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FERREIRO MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos