GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOVING TO WORK SL | Apoderado | 15/03/2024 | |
DIPROWEAR SL | Administrador Unico | 27/10/2023 | |
M Y M SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 17/05/2019 | |
CARTA PAQUETE SL | Administrador Solidario | 27/02/2018 | |
GOFEMAN SL | Administrador Unico | 05/05/2015 | |
CABARO MARKET SL | Administrador Solidario | 28/04/2014 | |
HISPANO-GUINEANA DE EXPORTACION SL | Apoderado | 21/02/2012 | |
FEGOMAR PROMOCIONES 2010 SL | Socio Unico | 04/05/2010 | |
FEGOMAR PROMOCIONES 2010 SL | Administrador Unico | 04/05/2010 | |
PROMOCIONES CUEVA AGUADULCE SRL | Administrador Mancomunado | 27/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
Empresa: LOVING TO WORK SL
Apoderado
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 2, S 8, H AL 51619, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-04
Empresa: DIPROWEAR SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5422 , F 42, S 8, H BI 63395, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-48
Empresa: MARIOMAR INVERSIONES SL
Liquidador
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 71, S 8, H AL 37391, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-04
Empresa: MARIOMAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 71, S 8, H AL 37391, I/A 3 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-04
Empresa: M Y M SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 41, S 8, H AL 43818, I/A 4 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-04
Empresa: CARTA PAQUETE SL
Administrador Solidario
- Gomez Fernandez Manuel
- Gomez Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24465 , F 186, S 8, H M 440128, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: CARTA PAQUETE SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24465 , F 186, S 8, H M 440128, I/A 2 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: M Y M SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1684 , F 41, S 8, H AL 43818, I/A 3 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-04
Empresa: OLIBACOR SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 71, S 8, H AL 39088, I/A 3 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-04
Empresa: GOFEMAN SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853 , F 93, S 8, H AL 20979, I/A 6 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-04
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ FERNANDEZ MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ FERNANDEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FERNANDEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos