GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
Informe ejecutivo de GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERALIA EVENTS SL | Administrador Unico | 08/04/2019 | |
VIAJES GARZA SA | Administrador Unico | 08/06/2011 |
VINCULACIONES DE GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
Empresa: VIAJES GARZA SA
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424, L 1736, F 58, S 8, H V 24240, I/A 14 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-46
Empresa: AERALIA EVENTS SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10654, L 7935, F 161, S 8, H V 187154, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-46
Empresa: VIAJES GARZA SA
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424, L 1736, F 58, S 8, H V 24240, I/A 13 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-46
Empresa: JETCOM 95 SL
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326, L 2634, F 72, S 8, H V 44281, I/A 4 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-46
Empresa: JETCOM 95 SL
Administrador Solidario
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
- Petriz Petriz Benito Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326, L 2634, F 72, S 8, H V 44281, I/A 4 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-46
Empresa: VIAJES GARZA SA
Administrador Unico
- Gomez Fernandez Carlos Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4424, L 1736, F 58, S 8, H V 24240, I/A 12 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-46
Información de GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO
Mostramos los datos de GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FERNANDEZ CARLOS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos