GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
Informe ejecutivo de GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL | Administrador Solidario | 19/05/2020 | 24/12/2020 |
VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL | Administrador Unico | 17/12/2019 | 19/05/2020 |
VINCULACIONES DE GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
Empresa: VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL
Administrador Solidario
- Gomez Felipe Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47158 , F 94, S 8, H B 543057, I/A 3 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-08
Empresa: VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL
Administrador Solidario
- Gomez Felipe Maria Elena
- Mauricio Bonilla Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47158 , F 94, S 8, H B 543057, I/A 2 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-08
Empresa: VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL
Administrador Unico
- Gomez Felipe Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47158 , F 94, S 8, H B 543057, I/A 2 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-08
Empresa: VIVARIUM HEALTH CONSULTORES 2019 SL
Administrador Unico
- Gomez Felipe Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47158 , F 94, S 8, H B 543057, I/A 1 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Información de GOMEZ FELIPE MARIA ELENA
Mostramos los datos de GOMEZ FELIPE MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FELIPE MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos