GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERONES INVESTMENT SL | Apoderado | 04/06/2024 | |
LE BARON HOUSE SL | Apoderado | 10/01/2023 | |
GAUDI MAR SL | Apoderado | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
Empresa: BERONES INVESTMENT SL
Apoderado
- Gomez Enriquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824076, I/A 3 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: LE BARON HOUSE SL
Apoderado
- Gomez Enriquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36821 , F 43, S 8, H M 659228, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: GAUDI MAR SL
Apoderado
- Gomez Enriquez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36576 , F 220, S 8, H M 656654, I/A 6 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Información de GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ENRIQUEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos