GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATIN AMERICA SOUTH INVESTMENT SL | Apoderado Mancomunado | 15/02/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
Empresa: LATIN AMERICA SOUTH INVESTMENT SL
Consejero
- Berdayes Macedo Norberto Mario
- Gomez Eiriz Miguel Angel
- Marin Garcia Manuel
- Nicholson Ignacio
Presidente
- Gomez Eiriz Miguel Angel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 217, S 8, H M 465741, I/A 16 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Empresa: LINTHAL SPAIN HOLDING SL
Presidente
- Gomez Eiriz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 9, S 8, H M 465741, I/A 9 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Empresa: LINTHAL SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Berdayes Macedo Norberto Mario
- Esteban Zuzenberg Guillermo
- Gomez Eiriz Miguel Angel
- Gonzalez Celso
- Paiva Bernardo
- Pereyra Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 7, S 8, H M 465741, I/A 6 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: LINTHAL SPAIN HOLDING SL
Consejero
- Berdayes Norberto Mario
- Gomez Eiriz Miguel Angel
- Nicholson Ignacio
- Zurita Saenz De Navarrete Miguel
Presidente
- Gomez Eiriz Miguel Angel
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25842 , F 6, S 8, H M 465741, I/A 5 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Información de GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ EIRIZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos